Renseignements sur Adrian Lässer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adrian Lässer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005619379, Registre du commerce Zoug
Adrimo AG, in Cham, CHE-346.957.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, S.0, Publ. 1210291).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Adrian, von Root und Cham, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numéro de publication: 6832890, Registre du commerce Lucerne, (100)
Toni Niederberger Treuhand AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 14, Publ. 5721652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Anton, genannt Toni, von Dallenwil, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Schär, Christine, von Dürrenroth, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: 4873568, Registre du commerce Lucerne, (100)
Walo A. Meyer-Bauer Treuhandstelle AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.1999, S. 7797).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Firma neu:
Toni Niederberger Treuhand AG.
Zweck neu:
Führung von Buchhaltungen;
Ausführung von Mandaten als Revisionsstelle;
Beratungen betreffend Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen, und Vermögensverwaltung;
Übernahme von Treuhandmandaten und Geschäftsführungen;
Vermittlung, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Immobilien;
Erwerb von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Abschluss von Lizenz- und Zusammenarbeits-Verträgen;
Beteiligungen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Schweizer, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dallenwil und Hofstetten b. Brienz];
Meyer-Bauer, Walo A., von Luzern und Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Einzelunterschrift];
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: von Luzern und Cureggia, mit Kollektivprokura zu zweien].