Renseignements sur Christian Martin Lämmli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Martin Lämmli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006107383, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lämmli Haustechnik AG, in Thal, CHE-100.664.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, S.0, Publ. 2260033).
Statutenänderung:
03.07.2024.
Domizil neu:
Rheineckerstrasse 15, 9425 Thal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Erstellung von Heizungs-, Sanitär- und anderen technischen Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmli, Nicole, von Altstätten, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
G&W TREUHAND AG (CH-300.3.010.258-5), in Thal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valentinuzzi, Marco, von St. Gallen, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lämmli, Christian, von Winznau, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheineck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Beat, von Kilchberg (ZH), in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinderer & Partner AG (CHE-389.028.177), in Buchs SG, Revisionsstelle;
Ademi, Artan, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au (SG)), mit Kollektivprokura zu zweien;
Chiarello, Gaetano , italienischer Staatsangehöriger, in Staad SG (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005836262, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lämmli Metallbau GmbH, in Thal, CHE-109.412.177, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S.16, Publ. 5044010).
Firma neu:
Lämmli Metallbau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmli, Bernhard Markus, von Winznau, in Rheineck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft von Lämmli, Bernhard Markus, bestehend aus Lämmli, Bernhard Alfons, in Thal, Tscherne geb. Lämmli, Beatrice Ursula, in Thal und Lämmli Christian Martin, in Thal, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Lämmli, Christian, von Winznau, in Thal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004730653, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
norm-sanitär GmbH, in Rheineck, CHE-496.228.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch, Fredy, von Balgach, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sohm, Manuela Monika, österreichische Staatsangehörige, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lämmli, Christian Martin, von Winznau, in Thal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.