Renseignements sur Philip David Lacoste
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philip David Lacoste
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005636851, Registre du commerce Zurich, (20)
RedCube GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-330.504.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2360747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freund, Ernst, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freund, Fabian Marco, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005622888, Registre du commerce Zurich, (20)
Laser Game Sports AG, in Dietlikon, CHE-254.115.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, S.0, Publ. 1830265).
Firma neu:
Laser Game Sports AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005053182, Registre du commerce Lucerne, (100)
trueVR Switzerland AG, in Schenkon, CHE-316.606.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freund, Fabian, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Simon, von Langnau im Emmental, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].