Philip David Lacoste
domicilié à Dietlikon, de Hohentannen Mandats actifs: RedCube GmbH, Laser Game Sports AG in Liquidation et plus Connecté à: Fabian Marco Freund, Ulrich Friedrich Zwygart, Ronny Patrick Tobler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philip David Lacoste" à jour.Vous suivez maintenant "Philip David Lacoste".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philip David Lacoste" à jour.Vous suivez maintenant "Philip David Lacoste".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philip David Lacoste
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philip David Lacoste
Fourniture de services informatiques
Services sportifs
Fourniture de services informatiques
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Philip David Lacoste
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philip David Lacoste
Numéro de publication: HR02-1005636851, Registre du commerce Zurich, (20)
RedCube GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-330.504.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2360747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freund, Ernst, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freund, Fabian Marco, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005622888, Registre du commerce Zurich, (20)
Laser Game Sports AG, in Dietlikon, CHE-254.115.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, S.0, Publ. 1830265).
Firma neu:
Laser Game Sports AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005053182, Registre du commerce Lucerne, (100)
trueVR Switzerland AG, in Schenkon, CHE-316.606.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freund, Fabian, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Simon, von Langnau im Emmental, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].