Renseignements sur Eng-Gwan Kwik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eng-Gwan Kwik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005442783, Registre du commerce Zurich, (20)
KWIK CONSULTING, in Dällikon, CHE-104.766.969, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433217).
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Zelgackerstrasse 14, 8632 Tann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kwik, Eng-Gwan, von Dällikon, in Dürnten, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dällikon].
Numéro de publication: 1510703, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'720 vom 09.05.2014Habib Bank AG Zürich, in Zürich, CHE-105.951.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kwik, Eng, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien. .
Numéro de publication: 4406036, Registre du commerce Zurich, (20)
Habib Bank AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.911.224-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2007, S. 19, Publ. 4110384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuba, Pierre-André, von Buttes, in Jona, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahmed, Manzoor, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Egg];
Ali, Salman, pakistanischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Ali, Salaman, in Maur];
Khan, Mohsin Ali, von Sirnach, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH];
Schmidli, Irene, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schönenberg ZH];
Schaich, Susanna, von Seuzach, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Ralph, von Biel BE, in Jonen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ahmad, Nasir, von Fällanden, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden];
Gänswein, Markus, von Bütschwil, in Sissach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Ghadiali, Rumi Soli, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon];
Kwik, Eng, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.