Renseignements sur Werner Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005740229, Registre du commerce Zurich, (20)
Sysion GmbH, in Richterswil, CHE-114.968.138, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072261).
Statutenänderung:
26.04.2023.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Garstligweg 8, 8634 Hombrechtikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Automatisierung, Herstellung und der weltweite Handel von Produkten (Instrumenten, Geräten, Anlagen, Maschinen, und Komponenten), sowie die Erbringung aller in diesem Zusammenhang geeigneten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Patente, Marken und andere Schutzrechte erwerben, belasten, übertragen, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Werner, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Uster, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kunz, Hansjörg, von Wald (ZH), in Zofingen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Riss, Stephanie, von Wallbach, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6549900, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Colgate-Palmolive AG, in Therwil, CH-020.3.905.812-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, S. 0, Publ. 6498974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Werner, von Wald ZH, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5152692, Registre du commerce Zurich, (20)
Sysion GmbH, in Meilen, CH-020.4.040.552-1, c/o pod network GmbH, Bergstrasse 139, 8706 Meilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.07.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion, sowie den Handel mit Produkten zur Automatisierung und das Anbieten von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 13.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kunz, Hansjörg, von Wald ZH, in Cape Town (ZA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Werner, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.