Renseignements sur Walter Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Kunz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005721297, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Reise-Verband, SRV, in Zürich, CHE-107.306.245, Verein (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419789).
Statutenänderung:
11.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Tim, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Walter, von Mels, in Turgi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laborde, Sonja, von Val-de-Ruz, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter Borrell Hernández, Nicole, von Eggerberg und Naters, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beffa, Andrea Sylvia, von Breil/Brigels, in Bachenbülach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004536782, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Reise-Verband, SRV, in Zürich, CHE-107.306.245, Verein (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Kurt, von Arth, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Walter, von Mels, in Turgi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].
Numéro de publication: 3308486, Registre du commerce Argovie, (400)
bodyandhealth gmbh, in Sins, CH-400.4.027.436-1, Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 1, Publ. 3290038).
Statutenänderung:
2.03.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Walter, von Mels, in Baden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stevan, Marlies, von Zürich, in Sins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].