Renseignements sur Monika Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005869304, Registre du commerce Zurich, (20)
Fixpreismakler AG, in Zürich, CHE-109.878.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S.0, Publ. 6093504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Walter, von Bachs, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Monika, von Bachs, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miserendino, Bruno Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3381300, Registre du commerce Zurich, (20)
InfoPractice GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.234-9, Erbringung von allg. Unternehmensdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 17, Publ. 814434).
Statutenänderung:
10.04.2006.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.04.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 75'544.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 61'463.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. CHF 5'919.-- werden bar liberiert. Die Gesellschafter erhalten für ihren bisherigen zu 50% liberierten Stammanteil zu CHF 96'000.-- und einen zu 50% liberierten Stammanteil zu CHF 4'000.-- 1'000'000 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
InfoPractice AG.
Domizil neu:
Weberstrasse 10, 8004 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ceriani, Rosa, von Zürich, in Hütten, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ceriani, Angelo, von Zürich, in Hütten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000];
Kunz, Walter, von Bachs, in Zufikon, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Monika, von Bachs, in Zufikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro Norbert Hutter AG, in Elgg, Revisionsstelle.