Renseignements sur André Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3051979, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
DIRECT Investment AG, in Stein am Rhein, CHE-105.344.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3025343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, André, von Bolligen, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3025977, Registre du commerce Jura, (670)
Roxxy Betriebs GmbH, précédemment à Pratteln, CHE-115.017.530, société à responsabilité limitée (No. FOSC 238 du 06.12.2012, Publ. 6962390).
Modification des statuts:
19.08.2016.
Nouvelle raison sociale:
Silviu Betriebs GmbH.
Nouveau siège:
Porrentruy.
Nouvelle adresse:
Route d'Alle 1B, 2900 Porrentruy.
Autres adresses:
[biffé: Hauptstrasse 81, Outletpark Murgenthal, 4853 Murgenthal].
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kunz, André, de Bolligen, à Giebenach, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Muntean, Silviu Ciprian, ressortissant roumain, à Trimbach, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6668230, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
DIRECT Investment AG, bisher in Zürich, CH-020.3.022.645-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 27, Publ. 5579266).
Gründungsstatuten:
14.12.1999.
Statutenänderung:
02.05.2012.
Sitz neu:
Stein am Rhein.
Domizil neu:
Espiweg 27, 8260 Stein am Rhein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Verwalten von Liegenschaften und Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich von Immobilien. Zur Optimierung und Renditeoptimierung kann sie Renovationen, Käufe und Verkäufe vornehmen sowie Fremdkapital über Hypotheken aufnehmen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Laut Erklärung vom 2.5.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Weitere Adresse: Espiweg 27, 8260 Stein am Rhein.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peter Rehmann, Buchhaltungen, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, David, von Zürich, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon];
Zimmerli, Ursula, von Zürich, in Stein am Rhein, mit Einzelprokura;
Kunz, André, von Bolligen, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ettingen].