Renseignements sur Jolanda Kuhn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jolanda Kuhn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006010763, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung der Elektron AG, in Wädenswil, CHE-109.719.500, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Jolanda, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geier, Hanspeter, von Ramsen, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puur, Andreas, von Muotathal, in Steinhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschbach, Luzia, von Leutwil, in Richterswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Ernst, von Bauma, in Münchwilen (TG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Michelle, von Richterswil, in Einsiedeln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1857867, Registre du commerce Zoug, (170)
ATM Swisstec GmbH, bisher in Wädenswil, CHE-101.951.039, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920156).
Gründungsstatuten:
09.02.2001.
Statutenänderung:
12.11.2014.
Firma neu:
pastellia gmbh.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Arbachstrasse 2, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel, Vertrieb und Herstellung von Waren aller Art, insbesondere von Dekorationsaccessoires und Einrichtungsgegenständen. Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Dekoration und Warenpräsentation sowie Warenbeschaffung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief oder Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Anteilbuch aufgeführte Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATM Swisstec GmbH (CHE-101.951.039), in Wädenswil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Baumann, Enrico, von Kirchleerau, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Jolanda, von Zürich, in Richterswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elektron AG (CHE-107.203.119), in Wädenswil, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Kleeb, Andreas, von Zug, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Hans, von Egnach, in Weggis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winistörfer, Cécile, von Drei Höfe, in Eschenbach LU, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüsler, Claudia, von Steinhausen, in Steinhausen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1741435, Registre du commerce Argovie, (400)
Brupel AG, in Würenlos, CHE-107.739.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Jolanda, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puur, Andreas, von Muotathal, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.