Renseignements sur Daniel Kuhagen
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Kuhagen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004868855, Registre du commerce Zurich, (20)
Silvretta MPP AG, in Winterthur, CHE-162.443.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Philippe, von Stocken-Höfen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004546241, Registre du commerce Berne, (36)
SolanumEins AG, in Langenthal, CHE-408.152.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730475).
Statutenänderung:
10.01.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sievi, Patrick, von Bonaduz, in Langwiesen (Feuerthalen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich und Endingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thielemann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4096003, Registre du commerce Zurich, (20)
Silvretta MPP AG, in Winterthur, CHE-162.443.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Baur, Philippe, von Stocken-Höfen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].