Renseignements sur Martin Küper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Küper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4431193, Registre du commerce Thurgovie, (440)
sia Abrasives Industries AG, in Frauenfeld, CHE-102.701.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4126247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küper, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7208150, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 2268 vom 16.05.2013. sia Abrasives Industries AG, in Frauenfeld, CH-440.3.001.161-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küper, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung].
Numéro de publication: 7195360, Registre du commerce Thurgovie, (440)
sia Abrasives Industries AG, in Frauenfeld, CH-440.3.001.161-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vock, Georg, von Wohlen AG, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küper, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung;
Gueudar Delahaye, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.