Renseignements sur Ulrich Künzler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Künzler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3198081, Registre du commerce Zoug, (170)
CONTRAS Continental Trading & Advisory Services AG, bisher in Rorschacherberg, CHE-108.665.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009).
Statutenänderung:
07.11.2016.
Firma neu:
Swiss Aurum Advisory AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen und technischen Geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Ulrich, von Wolfhalden, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sürmeli, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Bingen am Rhein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Syurmeli, Kezban Akifova, bulgarische Staatsangehörige, in Suvorovo (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adalisory, Melih, türkischer Staatsangehöriger, in Küblis, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6708516, Registre du commerce Schwyz, (130)
Fingusto GmbH, bisher in Rorschacherberg, CH-320.4.060.895-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 17, Publ. 5385370).
Gründungsstatuten:
26.02.2007.
Statutenänderung:
11.05.2012.
Firma neu:
mythen personal gmbh.
Sitz neu:
Ingenbohl.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 6440 Brunnen.
Zweck neu:
Betrieb eines Personalverleihs, Personalvermittlung, Personalberatung, einer Unternehmensberatung sowie Erbringung von Marketingleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Ulrich, von Wolfhalden, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodriguez Veiga, Josè, spanischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5385370, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fingusto GmbH, in Rorschacherberg, CH-320.4.060.895-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 12, Publ. 3833962). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GBC Graphic & Business Consultants AG, in Rorschacherberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00;
GOURMET & GENUSSWELT Delikatessenhandel GmbH, in Götzis (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Ulrich, von Wolfhalden, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].