Renseignements sur Yves Kündig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Kündig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1814559, Registre du commerce Zurich, (20)
autosys AG, in Glattfelden, CHE-108.505.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 29, Publ. 5044666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Peter, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Yves, von Zürich, in Rümikon AG, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten];
Kündig, Martina, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochfelden];
Kündig, Petra, von Zürich, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochfelden].
Registre du commerce Zurich, (20)
Autosys AG, in Glattfelden, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Unterhalt von technischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.1996, S. 6903).
Statutenänderung:
11.11.1998.
Domizil neu:
Industriestrasse 12, 8192 Glattfelden.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Yves, von Zürich, in Kloten, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon].
Registre du commerce Zurich, (20)
Autosys AG, in Glattfelden, Dorfstrasse 101, 8192 Glattfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.1996.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Unterhalt von technischen Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren sowie Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kündig, Yves, von Zürich, in Opfikon, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kündig, Martina, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Petra, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Charles, von Zürich, in Bonstetten, Revisionsstelle.