Renseignements sur Felix Kühne
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Felix Kühne
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4310327, Registre du commerce Zurich, (20)
Büronauten AG, in Zürich, CHE-110.165.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4268789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandt, Errol, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Felix, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3589707, Registre du commerce Zurich, (20)
TiBBS Schweiz AG, in Schwerzenbach, CHE-113.761.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611107).
Statutenänderung:
07.06.2017.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Am Iberghang 60, 8405 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Felix, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4061530, Registre du commerce Zurich, (20)
TiBBS Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.031.319-5, Schaffhauserstrasse 460, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt auf einer nicht-gewinnorientierten Basis die Führung von privaten Tagesschulen, Kindergarten, Kindertagesstätten und weiteren Bildungsangeboten im Bereich der Erwachsenenbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 250.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung, bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Omoruyi, Ernest, von Schwanden GL, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omoruyi, Barbara, von Schwanden GL, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Felix, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser und Partner AG für Treuhand und Beratung, in Meilen, Revisionsstelle.