Renseignements sur Stefan Küffer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Küffer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Küffer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005254064, Registre du commerce Zurich, (20)
Dahinden Heim Partner Architekten AG, in Winterthur, CHE-100.086.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossert, Lukas, von Altbüron, in Brütten, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dahinden, Lorenz, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Moritz, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redondo, Lukas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Maria, Livio, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle;
Dahinden, Alexander, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Finsterwald, Alfred, von Zürich, in Elsau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heim, Werner F., von Appenzell und Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3957865, Registre du commerce Zurich, (20)
Dahinden Heim Architekten AG, in Winterthur, CHE-100.086.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6646690).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Firma neu:
Dahinden Heim Partner Architekten AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossert, Lukas, von Altbüron, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller , Dieter, von Reinach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küffer, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].
Numéro de publication: 6646690, Registre du commerce Zurich, (20)
Dahinden Heim Architekten AG, in Winterthur, CH-020.2.002.370-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S. 0, Publ. 6108276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Alexander, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heim, Werner F., von Appenzell und Winterthur, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Finsterwald, Alfred, von Zürich, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haller, Dieter, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küffer, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.