Renseignements sur René Albert Kronenburg
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Albert Kronenburg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006098858, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'803 vom 23.04.2024 PharmaLedger Association, in Basel, CHE-178.875.143, Verein (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024, Publ. 1006018946).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenburg, René Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Barneveld (NL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006018946, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PharmaLedger Association, in Basel, CHE-178.875.143, Verein (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thornley, Brian Martin, britischer Staatsangehöriger, in Madison (US), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Beltran Jaunsarás, Maria Eugenia, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gannon, James John, irischer Staatsangehöriger, in Wexford (IE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnett, Jeanne Louise Burke, amerikanische Staatsangehörige, in Cedar Grove (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Bevan, Sarah Megan, britische Staatsangehörige, in Henley-on-Thames (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Mondini, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Sesto San Giovanni (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Graham, John Anthony Henry Kenealy, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dias da Mota, Clarisse, brasilianische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Fritz, Nelson Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Kronenburg, René Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Barneveld (NL), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005868692, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PharmaLedger Association, in Basel, CHE-178.875.143, Verein (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuomo, Marco, von Langnau im Emmental, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thornley, Brian Martin, britischer Staatsangehöriger, in Madison (US), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Kronenburg, René Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Barneveld (NL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Barnett, Jeanne Louise Burke, amerikanische Staatsangehörige, in Cedar Grove (US), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bevan, Sarah Megan, britische Staatsangehörige, in Henley-on-Thames (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mondini, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Sesto San Giovanni (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Arredondo Waldmeyer, Maria Teresa, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].