Renseignements sur Nadia Patrizia Kröger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nadia Patrizia Kröger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5442784, Registre du commerce Zurich, (20)
CWES AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.640-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 25, Publ. 5306266).
Firma neu:
CWES AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kröger, Nadia Patrizia, von Zürich, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terminus Treuhand und Revisions GmbH (CH-290.4.006.116-1), in Wittenbach, Revisionsstelle;
SGT St. Galler Treuhand AG (CH-320.3.061.925-1), in St. Gallen, Liquidatorin;
Knopp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2795550, Registre du commerce Zurich, (20)
CWES AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.640-3, Schüracherstrasse 28, 8700 Küsnacht, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2005, 8.04.2005, 11.04.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Kauf, den Handel, die Errichtung und die Verwertung von Patenten, Lizenzen und sonstigen Rechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 108'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 108'000.--.
Aktien:
108'000 Inhaberaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Knopp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Franc, Daniel, von Goldingen, in Tuggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Möri, Gian Benedikt, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kröger, Nadia Patrizia, von Zürich, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.