Renseignements sur Roland Kreitmayr
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Kreitmayr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005751376, Registre du commerce Zurich, (20)
Schenker Schweiz AG, in Zürich, CHE-105.839.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütters, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreitmayr, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfersdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Popp, Andrea, von Steinach und Escholzmatt-Marbach, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Többe, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klöti, Antonio, von Winterthur, in Zell (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005423727, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 6'872 vom 11.02.2022 Schenker Schweiz AG, in Zürich, CHE-105.839.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreitmayr, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfersdorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005406621, Registre du commerce Zurich, (20)
Schenker Schweiz AG, in Zürich, CHE-105.839.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler, Hans-Peter, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreitmayr, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfersdorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.