Renseignements sur Christine Kreier-Flammer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Kreier-Flammer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005557840, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Innotest AG, in Eschlikon, CHE-107.666.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreier, Jasmine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 854882, Registre du commerce Thurgovie, (440)
INNOTEST Immobilien GmbH, in Eschlikon, Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2002, S. 10, Publ. 355030).
Statutenänderung:
23.01.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--];
InnoRecycling AG, in Eschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
INNOTEST Immobilien GmbH, in E s c h l i k o n, Rosenstrasse 13 B, 8360 Eschlikon TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.01.2000.
Zweck:
Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Flammer, Stephan, von Zuzwil SG, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Marschdorf Flammer, Gerda, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-.