Renseignements sur Peter Krebser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Krebser
Dernières notifications FOSC pour Peter Krebser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005995475, Registre du commerce Zurich, (20)
Versicherungsberatung für KMU GmbH, in Dübendorf, CHE-112.128.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005119899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Samarova, Ivana, von Opfikon, in Opfikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Peter, von Oberembrach, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 1177051, Registre du commerce Zurich, (20)
Versicherungsberatung für KMU GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.920-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 29, Publ. 5310318).
Statutenänderung:
16.09.2013, 07.11.2013.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Neugutstrasse 66, 8600 Dübendorf. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Peter, von Oberembrach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 3525286, Registre du commerce Zurich, (20)
Versicherungsberatung für KMU GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.920-0, Erbringung der Dienstleistung eines Versicherungsmaklers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2004, S. 22, Publ. 2577334).
Statutenänderung:
6.07.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebser, Lea, von Oberembrach, in Bassersdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Peter, von Oberembrach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].