Renseignements sur Christof Alexis Leander Kramis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christof Alexis Leander Kramis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005161073, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
seanovation GmbH, bisher in Eich, CHE-114.798.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420867).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Firma neu:
Swiss Invest & Bau GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Investment, Immobilienmakler Tätigkeiten, Unternehmungsberatungen, Bauplanungen, Bauleitungen, Bauleistungen, Bauausführungen, Generalunternehmungen;
Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachtin, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Hagen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winkler, Reto Daniel, von Riggisberg, in Courgevaux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4413491, Registre du commerce Lucerne, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1784813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1784813, Registre du commerce Lucerne, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1702549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].