Renseignements sur Yves Krähenbühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yves Krähenbühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005670327, Registre du commerce Berne, (36)
Bettenwelt Le Monde du Lit GmbH, in Brügg, CHE-221.576.057, Industriestrasse 37c, 2555 Brügg BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Bettsystemen, Schlafzimmermöbel, Accessoires und Einrichtungsgegenstände. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krähenbühl, Roman, von Zäziwil, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Krähenbühl, Yves, von Zäziwil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6078476, Registre du commerce Berne, (36)
K & M Building Solutions GmbH, bisher in Solothurn, CH-241.4.009.619-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 14, Publ. 5933956).
Gründungsstatuten:
23.11.2010.
Statutenänderung:
04.02.2011.
Firma neu:
M & M Building Solutions GmbH.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
Heimiswilstrasse 23, 3400 Burgdorf.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Neubau, Umbau, Ausbau, Planen und Verwalten von Immobilien und Erbringen sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Yves, von Zäziwil, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murgotti, Ermes, italienischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschriftund mit 20Stammanteil en zu je CHF 500.00 (wie bisher);
Hunziker, Stefan, von Basel und Oberkulm, in Pieterlen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numéro de publication: 5992890, Registre du commerce Soleure, (241)
Team21 GmbH, in Grenchen, CH-241.4.008.544-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 14, Publ. 5221950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Yves, von Zäziwil, in Kriegstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Zanini, Patrick, von Bözingen, in Grenchen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Stefan, von Walliswil bei Wangen, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00].