Renseignements sur Jürg Koller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Koller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Koller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005683233, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung PRO LEBENSRAUM BATZBERG, in Wald (ZH), CHE-113.706.794, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, S.0, Publ. 6794250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Rudolf gen. Ruedi, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müdespacher, Felix Konrad, von Hinwil, in Wald (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altenburger, Iris, von Winterthur, in Wald (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Koller, Jürg, von Herisau, in Freienbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wald (ZH)].
Numéro de publication: 4347385, Registre du commerce Zurich, (20)
Luzi AG, in Dietlikon, CHE-101.766.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dima, Tanja, italienische Staatsangehörige, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaumer, Cornelius, von Lüterkofen-Ichertswil, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenburger, Roland, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koller, Jürg, von Herisau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Chicca, Lara, von Wetzikon (ZH), in Hombrechtikon, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4060565, Registre du commerce Zurich, (20)
Luzi AG, in Dietlikon, CHE-101.766.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709377).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Finodor AG, in Dietlikon (CHE-101.015.826), gemäss Fusionsvertrag vom 12.02.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 23'150'056.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'306'640.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenburger, Dr. Iris, von Winterthur, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietlikon];
Altenburger, Roland, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt am Main (DE)];
Koller, Jürg, von Herisau, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (ZH)].