Renseignements sur Robert Kolar
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Robert Kolar
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005025118, Registre du commerce Zurich, (20)
Trading P10 GmbH, in Zürich, CHE-368.179.876, Wolfswinkel 18, 8046 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel im Textilbereich und mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pechoucek, Vaclav, tschechischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kolar, Robert, von Uitikon, in Aesch (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4344703, Registre du commerce Zurich, (20)
Lang + Partner Finanzdienstleistungen GmbH, in Stallikon, CHE-112.184.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2180805).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüni, Lucien, von Horgen, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolar, Robert, von Uitikon, in Aesch (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stallikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2180805, Registre du commerce Zurich, (20)
Lang + Partner Finanzdienstleistungen GmbH, in Stallikon, CHE-112.184.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langová, Nikol, tschechische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolar, Robert, von Uitikon, in Stallikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uitikon und mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hüni, Lucien, von Horgen, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.