Renseignements sur Asker Koka
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Asker Koka
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005148034, Registre du commerce Argovie, (400)
KOKAG AG, in Rupperswil, CHE-147.990.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, S.0, Publ. 6697860).
Statutenänderung:
26.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Sanitärarbeiten, Montage, Wartung, Reparatur von Heizungen und Reinigungsarbeiten sowie den Im- und Export von Elektro-Scooter, die Vermietung von Elektro-Scooter und die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Elektro-Scooter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koka, Asker, von Otelfingen, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Auenstein].
Numéro de publication: HR02-1004819519, Registre du commerce Argovie, (400)
SB Bau GmbH, in Reinach (AG), CHE-330.457.831, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koka, Asker, von Otelfingen, in Schöftland, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonarrigo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004715929, Registre du commerce Argovie, (400)
BÜKO GmbH, in Reinach (AG), CHE-330.457.831, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632755).
Statutenänderung:
06.09.2019.
Firma neu:
SB Bau GmbH.
Zweck neu:
Erbringen von Arbeiten im Bauwesen, insbesondere Hoch- und Tiefbau sowie Handel mit Waren im Baubereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bytyçi, Shemsedin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonarrigo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koka, Asker, von Otelfingen, in Schöftland, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].