Renseignements sur Jovica Kojic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jovica Kojic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005787971, Registre du commerce Zurich, (20)
BKS Bauelemente GmbH, in Schwerzenbach, CHE-337.947.757, Bahnstrasse 25, 8603 Schwerzenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel sowie die Montage von und mit Bauelementen;
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektleitung, Projektberatung, Projektbegleitung, Baubegleitung und Bauherrenvertretung;
Erbringung von Immobiliendienstleistungen im In- und Ausland;
Ausführung aller Arten von Immobiliengeschäften auf eigene und fremde Rechnung, insbesondere den Erwerb, den Verkauf, die Vermittlung und die Bewirtschaftung von Liegenschaften und Grundstücken sowie die Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten aller Art, wobei sie auch als Totalunternehmerin auf Rechnung Dritter auftreten kann;
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.06.2023 einen Personenwagen BMW 530d xDrive, braun, Stammnummer 557.401.234, 1. Inverkehrsetzung 16.03.2015, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kojic, Jovica, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004895539, Registre du commerce Lucerne, (100)
SmartSmallHouse AG, bisher in Wohlen (AG), CHE-158.984.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220805).
Statutenänderung:
28.04.2020.
Sitz neu:
Rain.
Domizil neu:
Niderhölzli 19, 6026 Rain.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kojic, Jovica, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüllmann, Marc, von Winterthur, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil-Lieli];
Meyer, Michael, von Kriens und Grosswangen, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens, in Luzern].
Numéro de publication: 4077353, Registre du commerce Argovie, (400)
SmartSmallHouse AG(SmartSmallHouse SA) (SmartSmallHouse Ltd), in Wohlen (AG), CHE-158.984.504, Schloss Mühlenhof Wohlen, Bahnhofweg 17, 5610 Wohlen AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2018. 15.02.2018.
Zweck:
Planung, Herstellung und Errichtung von Häusern, deren baulichen und betrieblichen Unterhalt und deren Instandhaltung, sowie Ausführung von Projektierungs- und Planungsarbeiten von Überbauungen;
kann Grundstücke, Liegenschaften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern, Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmungen gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit anderen Unternehmen fusionieren sowie Beteiligungen verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 07.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüllmann, Marc, von Winterthur, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kojic, Jovica, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Michael, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.