Renseignements sur Richard Kohler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Kohler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004554999, Registre du commerce Zurich, (20)
KOHLER IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-103.225.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764237).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Richard, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Böhler-Kohler, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser Heini, Daniela, von Zürich, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Elisabeth, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3764237, Registre du commerce Zurich, (20)
Kohler Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.225.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675431).
Statutenänderung:
25.08.2017.
Firma neu:
KOHLER IMMOBILIEN AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Häldeliweg 32, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, Übernahme und Verwaltung im Immobilienbereich, zur Zeit der Liegenschaft Binzmühlestrasse 265 in 8046 Zürich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 28.08.1981 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm die Liegenschaft Kat.Nr. 4586, Blatt 620, Plan 5, in der Hürststrasse 41, Zürich 11, gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.8.1981 zum Preise von CHF 100'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Hans-Rudolf, von Zürich, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Fretz, Annemarie, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Rohner, Dr. Hanna, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Richard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.