Renseignements sur Peter Kofel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Kofel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Kofel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6801480, Registre du commerce Zurich, (20)
LANDI SURB, Genossenschaft, in Schleinikon, CH-020.5.900.936-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192450).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Weiach-Siglistorf, Genossenschaft (CH-020.5.900.861-9), in Weiach, gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2012/04.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 848'447.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 630'554.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Hans-Rudolf, von Niederweningen, in Niederweningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Altorfer, Felix, von Opfikon, in Endingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Karin Sandra, von Endingen, in Endingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Niklaus Ernst, von Böttstein, in Würenlingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bamberger, Stephan, von Siglistorf, in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofel, Peter, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.