Renseignements sur Christine Könitzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Könitzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2012228, Registre du commerce Berne, (36)
Könitzer AG, in Liquidation, in Worb, Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere die Übernahme und Weiterführung der gelöschten Kommanditgesellschaft Könitzer & Cie, in Worb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 11.09.2003, S. 2, Publ. 1166382).
Firma neu:
Könitzer AG. Widerruf der Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2003. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 1.9.2003 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Könitzer, Peter, von Uebeschi, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Liquidator];
Könitzer, Christine, von Uebeschi, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1166382, Registre du commerce Berne, (36)
Könitzer AG, in Worb, Betrieb einer Holzbauunternehmung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2000, S. 506).
Firma neu:
Könitzer AG, in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 1.9.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Könitzer, Christine, von Uebeschi, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Könitzer, Peter, von Uebeschi, in Worb, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].