Renseignements sur Karin König
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karin König
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005855560, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kindertagesstätte Arcoiris, in Luzern, CHE-114.741.333, Verein (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, S.0, Publ. 1417125).
Statutenänderung:
10.09.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez Caballero-Schwegler, Simone, von Malters, in Kriens, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Karin, von Zürich, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Stephan Josef, von Dallenwil, in Stansstad, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodriguez Caballero, Samuel, kubanischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt-Hernández Pijeira, Danay, von Dallenwil, in Stansstad, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1417125, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kindertagesstätte Arcoiris, in Luzern, CHE-114.741.333, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 11, Publ. 4905662).
Statutenänderung:
02.09.2012.
Domizil neu:
Steinhofstrasse 7, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Aufbau der spanisch-deutschsprachigen Kindertagesstätte Arcoiris und Aufrechterhaltung des Betriebs mit fachgerechtem Personal;
Anbieten von Sprachkursen, Kursen in Kultur oder Musik für Kinder jeden Alters.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.].Organisation neu: [Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Correa de Böschenstein, Cynthia del Rosario, mexikanische Staatsangehörige, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Karin, von Zürich, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.