Renseignements sur Christian Kölliker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Kölliker
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Kölliker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005376768, Registre du commerce Zurich, (20)
TransRe Europe S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-282.098.466, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182369).
Hauptsitz in:
Luxemburg (LU).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sharland, Jonathan, von Horgen, in Horgen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Patrick André, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solcà, Federico, von Coldrerio, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Söhner, Christian, von Zürich, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber-Venkiah, Luxmi Devi, von Seeberg, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann Seebeck, Christoph Tobias, von Hochdorf, in Bremgarten bei Bern, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kölliker, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4420437, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft GISA, in Zürich, CHE-107.838.424, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310315).
Statutenänderung:
23.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Olaf, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kölliker, Christian, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Cornelius Christopher, von Kirchberg (SG), in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magro, Enrico Giuseppe, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3950679, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft GISA, in Zürich, CHE-107.838.424, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santos Perez-Distefano, Daniela, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beccari, Sandro, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kölliker, Alfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölliker, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathew, Doris Maria, von Ehrendingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnabel, Olaf, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.