Renseignements sur Roland Köchli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Köchli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005032061, Registre du commerce Zurich, (20)
Westhouse Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.768.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köchli, Roland, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004741306, Registre du commerce Zurich, (20)
Weramag AG, bisher in Biberist, CHE-100.425.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455744).
Statutenänderung:
11.10.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Soleal Unternehmerkapital AG, Hardturmstrasse 133, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Halten, Verwalten, Handel und Verkauf von Beteiligungen an anderen Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen für Dritte oder für verbundene Unternehmungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmungen und für Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke-sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutknecht, Roland, von Ried bei Kerzers, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Daniel, von Arni (AG), in Lengnau (BE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Spring, Fabienne, von Balsthal, in Balsthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köchli, Roland, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-260.9.000.017-8)].
Numéro de publication: HR02-1004618863, Registre du commerce Zoug, (170)
CSH Casablanca Switzerland Holding GmbH, in Zug, CHE-218.206.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518639).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug. [gestrichen: Mit Erklärung vom 30.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thormann, Thierry, von Bern, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Roland, von Kriens, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davidson, Julia Evelyn, amerikanische Staatsangehörige, in West Chester, PA (US), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavanaugh, John Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mullica Hill, NJ (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shade, Cory Therese, amerikanische Staatsangehörige, in Fort Lauderdale, FL (US), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.