Renseignements sur Patrick Koch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Patrick Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2119911, Registre du commerce Argovie, (400)
GoToWork GmbH, in Wohlen AG, CHE-228.445.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gayk, Oliver, von Reichenbach im Kandertal, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Patrick, von Wohlen AG, in Schongau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1820733, Registre du commerce Argovie, (400)
GoToWork GmbH, in Wohlen AG, CHE-228.445.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6945232).
Domizil neu:
Alte Bahnhofstrasse 9a, 5610 Wohlen .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Patrick, von Wohlen AG, in Schongau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gayk, Oliver, von Reichenbach im Kandertal, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1713477, Registre du commerce Zurich, (20)
TAV Taglohn-Arbeits-Vermittlung, in Wetzikon ZH, CHE-108.352.561, Verein (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2013, Publ. 7108976).
Statutenänderung:
04.06.2013.
Zweck neu:
Die Tätigkeit des Vereins ist darauf ausgerichtet, erwerbs- und/oder beschäftigungslosen Personen durch differenziertes Angebot von Strukturen und Dienstleistungen zu sinnvoller Beschäftigung zu verhelfen und damit die nachteiligen psychosozialen Auswirkungen ihrer Situation zu mildern. Die Angebote richten sich an arbeitslose Personen, solche die bei der Arbeitslosenversicherung nicht oder nicht mehr bezugsberechtigt sind und bei denen die Fürsorgeabhängigkeit ganz oder teilweise eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht. Eventuell können auch andere Personen, die erwerbslos sind, berücksichtigt werden. Die Projekte des Vereins bezwecken die Förderung der Gesundheit, Selbständigkeit und sozialen Integration dieser Menschen. Die Erfahrungen dieser Arbeiten sollten einer interessierten Oeffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich gemacht werden (Seminar, Tagungen). Der Verein ist konfessionell und politisch neutral. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Werner, von Ursenbach, in Gossau ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Koch, Patrick, von Wohlen AG, in Schongau, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Marcel, von Obersteckholz, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Ferdinand, von Bäretswil, in Bäretswil, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schmid Baumer, Peter, von Bellwald, in Wetzikon ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veraguth Bamert, Sylvia, von Thusis, in Gossau ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camenzind-Grob, Esther, von Gersau, in Gossau ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Graf Treuhand AG (CHE-446.952.396), in Bauma, Revisionsstelle.