Renseignements sur Hermann Koch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hermann Koch
Dernières notifications FOSC pour Hermann Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004799401, Registre du commerce Zurich, (20)
HELVESTA AG, in Zürich, CHE-156.948.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horrig, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004574903, Registre du commerce Schwyz, (130)
Asmena GmbH, bisher in Horgen, CHE-286.359.826, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1480599).
Statutenänderung:
19.02.2019.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 33, 8835 Feusisberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Horgen].
Numéro de publication: HR02-1004503137, Registre du commerce Zurich, (20)
HELVESTA AG in Liquidation, in Zürich, CHE-156.948.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390099).
Firma neu:
HELVESTA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HELVESTA SA) (HELVESTA Ltd.). Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 16.11.2018 wird das Handelsregisteramt des Kantons Zürich in Bezug auf die HELVESTA AG in Liquidation angewiesen, alle Eintragungen betreffend die Eröffnung des Konkurses, die Einsetzung von Konkursliquidatoren und die Vertretungsbefugnisse der Konkursliquidatorin zu löschen sowie die Eintragungen der vertretungsbefugten Personen und Zeichnungsberechtigungen wiederherzustellen, wie sie vor dem erstmaligen Einschreiten der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA gemäss Verfügung vom 26.03.2015 bestanden. [bisher: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 26. März 2015 GHR Rechtsanwälte AG, Zürich, als Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Die Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, allein für die Gesellschaft zu handeln. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung der Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.]. [gestrichen: Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 04.09.2015 wurde über die HELVESTA AG der Konkurs mit Wirkung ab 09.09.2015, 08.00 Uhr, eröffnet. Die Gesellschaft wird nur zum Zweck der Konkursliquidation unter der Firma "HELVESTA AG in Liquidation" weitergeführt. Als Konkursliquidatorin wird die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA eingesetzt. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht.]. [gestrichen: Gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 16.07.2018 wird die VISCHER AG, Zürich, als Konkursliquidatorin eingesetzt. Sie vertritt die HELVESTA AG in Liquidation mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VISCHER AG (CHE-114.887.824), in Zürich, Konkursliquidatorin, mit vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Heinz, von Sarmenstorf, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sachsenmeier, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Oxford (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Horrig, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung].