Renseignements sur Walter Knöri-Eschler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Knöri-Eschler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4069069, Registre du commerce Berne, (36)
Sportbahnen Jaunpass AG, in Boltigen, CHE-101.268.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093315).
Domizil neu:
c/o Linda Bieri-von Loh, Allmi 392a, 3766 Boltigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösti-Krähenbühl, Hermann, von St. Stephan, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dänzer, Adrian, von Kandersteg, in Boltigen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
D'Incau , Monika, von Bolligen, in Boltigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöri-Eschler, Walter, von Zweisimmen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poschung, Andreas, von Worb, in Zweisimmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederhauser, Hans, von Wyssachen, in Hilterfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Omar, von Rüderswil, in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thöni, Simon, von Gsteigwiler, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri-von Loh, Linda, von Schangnau, in Boltigen, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2405347, Registre du commerce Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Schwarzenmatt, in Boltigen, CHE-102.253.914, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2004, S. 4, Publ. 2358130).
Firma neu:
Brunnengenossenschaft Schwarzenmatt in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Rudolf Matti , Hinterrüti 392, 3766 Boltigen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.11.2012 aufgelöst. [Streichung der statutarisch festgelegten Anzahl Verwaltungsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Vorstand: 3 Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stryffeler, Walter, von Boltigen, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spori, Fritz, von Boltigen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Rudolf, von St. Stephan, in Boltigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöri-Eschler, Walter, von Zweisimmen, in Boltigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3726202, Registre du commerce Berne, (36)
Sportbahnen Jaunpass AG, in Boltigen, CH-092.3.007.378-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 5, Publ. 971420).
Domizil neu:
c/o Manfred Müller, Weissenbach, 3766 Boltigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer-Bieri, Hermann, von Diemtigen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
D'Incau-Mani, Monika, von Bolligen, in Boltigen, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bettler-Wyssmüller, Hans, von Boltigen, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutzli, Andreas, von Zweisimmen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Manfred, von Boltigen, in Boltigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Knöri-Eschler, Walter, von Zweisimmen, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebser, Patricia, von Thun, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dänzer, Toni, von Kandersteg, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösti-Krähenbühl, Hermann, von St. Stephan, in Boltigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien ;
Beyeler-Pürro, Andrea, von Boltigen, in Boltigen, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.