Renseignements sur Ruth Knecht Hohl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Knecht Hohl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2969141, Registre du commerce Argovie, (400)
Eurobus AG, in Windisch, CHE-103.029.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht Hohl, Ruth, von Döttingen, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7220130, Registre du commerce Argovie, (400)
Eurobus AG, in Windisch, CHE-103.029.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781100).
Statutenänderung:
28.05.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Eurobus'-Knecht AG, in Windisch (CHE-102.339.036), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 4'585'556.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'626'312.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 300 Aktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 300'000.00 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Thomas, von Thunstetten, in Arni-Islisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vassalli, Philipp, von Zürich, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Dr. Thomas, von Döttingen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Knecht Hohl, Ruth, von Döttingen, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guidi, Silvio, von Aarau, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Miriam, von Einsiedeln, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6781100, Registre du commerce Argovie, (400)
Eurobus AG, in Windisch, CH-280.3.916.540-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6458092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guidi, Silvio, von Aarau, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht Hohl, Ruth, von Döttingen, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vassalli, Philipp, von Zürich, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.