Renseignements sur Michael Knaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Knaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 972147, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SMA Schiff Management AG, in Kesswil, CH-440.3.016.072-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 15, Publ. 5907478). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CH-320.9.064.131-2), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7069900, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elektro Bieri AG, in Romanshorn, CH-440.3.014.445-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 14, Publ. 4211638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Markus, von Au SG, in Au SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6882654, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Ligewa AG, in Romanshorn, CH-440.3.003.346-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 17, Publ. 5931104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Blum, Irène, von Schwyz, in Mörschwil, mit Einzelprokura.