Renseignements sur Thomas Klink
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Klink
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005303281, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Solargenossenschaft Frauenfeld, in Gachnang, CHE-103.544.107, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873705).
Firma neu:
Solargenossenschaft Frauenfeld in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Herr Martin Schoop, Dohlenweg 16, 8500 Frauenfeld Liquidationsadresse. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marco, von Gommiswald, in Gachnang, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jahnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Jürg, von Arni (BE), in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthold, Stefan, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Metzler, Thomas, von Balgach, in Hüttwilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Christian, von Affeltrangen, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2926571, Registre du commerce Thurgovie, (440)
büro widmer ag, in Frauenfeld, CHE-115.751.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Marianne, von Altnau, in Steckborn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Thomas, von St. Gallenkappel, in Wil SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von St. Gallenkappel, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Widmer, Paul, von Altnau, in Steckborn, mit Einzelprokura [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6555480, Registre du commerce Thurgovie, (440)
büro widmer ag, in Frauenfeld, CH-440.3.024.163-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 18, Publ. 5682428).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Thomas, von St. Gallenkappel, in Wil SG, mit Einzelprokura;
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.