Renseignements sur Martin Kleiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Kleiner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Kleiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5819882, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgefonds der Firma O. Kleiner AG, in Wohlen AG, CH-400.7.916.025-8, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2007, S. 2, Publ. 4188770).
Name neu:
Personalfürsorgefonds der Firma O. Kleiner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.06.2010 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Martin, von Wädenswil, in Wohlen AG, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Kleiner-Strebel, Trudy, von Wädenswil, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niffeler, Jakob, von Ermensee und Menznau, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochstrasser, Ruth, von Fahrwangen, in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4188770, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgefonds der Firma O. Kleiner AG, in Wohlen AG, CH-400.7.916.025-8, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2004, S. 2, Publ. 2368918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner-Strebel, Otto, von Wädenswil, in Wohlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Martin, von Wädenswil, in Wohlen AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hochstrasser, Ruth, von Fahrwangen, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrhein Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1275254, Registre du commerce Berne, (36)
Nencki AG, in Langenthal, Maschinenbau, insbesondere Anlagen und Projekte mit integrierter Hydraulik, und Lohnarbeit im mechanischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2001, S. 230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Andreas, von Brügg, in Stein am Rhein, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kleiner, Martin, von Wädenswil, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrhein Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Dr. Josef, von Rain, in Rumisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Konrad M., von Seeberg, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz, in Köniz, Revisionsstelle.