Renseignements sur Sandro Klees
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sandro Klees
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6891890, Registre du commerce Zurich, (20)
Welti-Furrer Fine Art AG, in Zürich, CH-020.3.007.373-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 49, Publ. 5123422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Heinz, von Döttingen, in Hausen bei Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klees, Sandro, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busch, Jürgen, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4699106, Registre du commerce Zurich, (20)
Welti-Furrer Fine Art AG, in Zürich, CH-020.3.007.373-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 08.07.2003, S. 21, Publ. 1070734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser, Hans, von Linthal, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dieziger, Fabian, von Ernetschwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Dr. Thomas, von Döttingen, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knecht-Frei, Walter, von Döttingen und Windisch, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Klees, Sandro, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4065494, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Beastar GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.054.921-3, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2004, S. 9, Publ. 2153000).
Gründungsstatuten:
24.02.2004.
Statutenänderung:
12.07.2007.
Firma neu:
web-it-easy.ch GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 26, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet und der Informatik im Allgemeinen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klees, Sandro, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Ligornetto, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000;
Klees, Beatrice, von Heimiswil, in Ligornetto, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WNS GmbH, in Herisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000;
Aeple, Karl, von Niederhelfenschwil, in Mörschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000;
Köppel, Adrian, von Widnau, in Herisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000;
Hautle, Walter, von Appenzell, in Herisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schnelli, Kurt, von Kirchberg SG, in Häggenschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.