Renseignements sur Markus Klee
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Markus Klee
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005373635, Registre du commerce Zurich, (20)
Wolf Bausysteme AG, bisher in Bellikon, CHE-106.085.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501746).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Schlosstalstrasse 210, 8408 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Entwicklung, Planung und Ausführung von Bodensystemen, lnnenausbau sowie Erstellung von und Handel mit Baukomponenten und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen, auch in anderen Geschäftsbereichen tätigen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum und Rechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Gemäss Erklärung vom 14.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treu Invest Partner AG (CHE-101.984.004), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Urs, von Winterthur und Schwarzenberg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Klee, Markus, von Oberegg, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Winterthur (CHE-436.035.222) (HR ZH)].
Numéro de publication: HR02-1005009944, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
cafimat.ch AG, in Thal, CHE-104.925.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S.13, Publ. 3666170).
Statutenänderung:
22.10.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Verkauf, Vermietung und Unterhalt von Verpflegungsautomaten, deren Belieferung wie auch Handel mit Verpflegungsprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klee, Markus, von Oberegg, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Klee, Alexandra, von Oberegg, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: VALEAS Wirtschaftsberatung AG]. [Ergänzung der CHE-Nr. der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: 2380819, Registre du commerce Argovie, (400)
Finpartner GmbH, bisher in Tübach, CHE-101.812.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.142 vom 27.07.2009).
Statutenänderung:
17.06.2015.
Firma neu:
Swissanter Getränke GmbH.
Sitz neu:
Rheinfelden.
Domizil neu:
Theodorshofweg 33, 4310 Rheinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klee, Anja, von Oberegg, in Trachselwald, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und Klee, Markus, von Oberegg, in Trachselwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celik, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in St. Louis (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Burcak, Riza, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und Kenan, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.