Renseignements sur Stefan Klebor
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Klebor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005283715, Registre du commerce Zoug, (170)
relario AG, in Baar, CHE-112.305.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klebor, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4275239, Registre du commerce Zoug, (170)
oiraler AG, bisher in Wallisellen, CHE-341.593.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183873).
Statutenänderung:
23.05.2018.
Firma neu:
oiraler AG in Liquidation.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Athos Family & Business Services (Switzerland) AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klebor, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
HP Services GmbH (CHE-148.226.738), in Baar, Liquidatorin.
Numéro de publication: 4069451, Registre du commerce Zoug, (170)
relario AG, in Baar, CHE-112.305.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klebor, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.