Renseignements sur Philippe Kissling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Kissling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063775, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative Rennweg 26, à Biel/Bienne, CHE-104.388.324, société coopérative (No. FOSC 188 du 28.09.2011, p.0, Publ. 6352956).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Andrey, Brigitte, de Hauteville, à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux;
Kissling, Philippe, de Wolfwil, à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baratta-Huldi, Charlotte, de Arlesheim, à Biel/Bienne, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente, avec signature collective à deux];
Mast-Nuara, Claudia, ressortissante italienne, à Evilard, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Nuara, Claudia, membre, avec signature collective à deux];
Sandoz, Laurent, de Le Locle, à Aarberg, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Biel/Bienne, président, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 6352956, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative Rennweg 26, à Biel/Bienne, CH-073.5.006.228-1, société coopérative (No. FOSC 32 du 15.02.2006, p. 4, Publ. 3244846).
Modification des statuts:
03.06.2009, 21.01.2011.
Nouveau but:
La société a pour but la gestion de la salle de production - spectacle du Rennweg 26, afin de mettre principalement à disposition de ses membres un lieu mieux adapté aux conditions du spectacle vivant dans la région biennoise. Elle peut faire toutes les opérations et conclure tous les contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. [Reprise intégrale de la formulation du but telle qu'elle figure dans les statuts sans modification].
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Les associés sont exonérés de toute responsabilité quant aux engagements pris par la société, lesquels sont uniquement garantis par la fortune sociale.].Nouvelles obligations: Obligation de fournir des prestations: selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par publication. Selon déclaration du 21.01.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rüttimann, Matthias, de Abtwil, à Evilard, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sandoz, Laurent, de Le Locle, à Biel/Bienne, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Bienne];
Kissling, Philippe, de Wolfwil, à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Bienne].
Registre du commerce Berne, (36)
Proverb, A. Heiler & Co. , in Biel BE, Vermittlung und Beratung von Übersetzungs-, Dolmetscher- und Sprachlehraufträgen, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.1998, S. 773).
Firma neu:
Proverb, Heiler & Co. .
Domizil neu:
Wasserstrasse 42, 2502 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yates, Deborah, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (D), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: Krabbe, Deborah];
Kissling, Philippe, von Wolfwil, in Biel BE, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.