Renseignements sur Flavian Kippel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Flavian Kippel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006082282, Registre du commerce Valais, (600)
Kippel Leo + Söhne AG, in Leuk, CHE-102.201.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232919).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen, Sandro, von Saas-Grund, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kippel, Adolf, von Leuk, in Leuk, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kippel, Flavian, von Leuk, in Leuk, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005250434, Registre du commerce Valais, (600)
SLK Genossenschaft, in Leuk, CHE-101.700.299, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004923274).
Firma neu:
SLK Genossenschaft in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Kippel Leo + Söhne AG, Industriestrasse 53, 3952 Susten. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggo, Otmar, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggo, Walter, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Verwalter];
Graber, Felix Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Verwalter];
Imboden, Daniel Emil, von Steg-Hohtenn, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Verwalter];
Kippel, Flavian, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied der Verwaltung, Verwalter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Alwin Josef, von Gampel-Bratsch, in Niedergampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Verwalter].
Numéro de publication: HR02-1005232919, Registre du commerce Valais, (600)
Kippel Leo + Söhne AG, in Leuk, CHE-102.201.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, S.0, Publ. 1438965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kippel, Gervas, von Leuk, in Leuk, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kippel, Flavian, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].