Renseignements sur Christian Kindler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Kindler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005265360, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
mindbusters.com GmbH, bisher in Unterägeri, CHE-175.939.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2241605).
Statutenänderung:
27.07.2021.
Firma neu:
BIGA Swiss GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von Immobilien, betriebswirtschaftliche Beratung. Verwaltung und Management von eigenen und fremden Immobilien, deren Marketing und Promotion. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternahmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Pflichten neu:
Die statutarischen Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Majdic, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kraml, Josef Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
BAIT Consult AG (CHE-114.547.452), in Zug, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kindler, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gämperle, Andreas, von Hemberg, in Uzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3106281, Registre du commerce Zoug, (170)
BAIT Consult AG, in Zug, CHE-114.547.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 19, Publ. 4701704). Mit Erklärung vom 24.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
r. beeler + partner treuhand ag (CH-170.3.024.516-7), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].
Numéro de publication: 2150501, Registre du commerce Zoug, (170)
mindbusters.com GmbH, in Unterägeri, CHE-175.939.166, c/o Michael Majdic, Grossmatt 53, 6314 Unterägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2015.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich EDV, Datenverarbeitung, IT-Security, Internet, E-Commerce, Management und Informationstechnologie-Consulting, Entwicklung und Erstellung von Softwareprogrammen sowie Vermittlung von Personal im Bereich EDV und IT;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 11.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Majdic, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kraml, Josef Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kindler, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.