Renseignements sur Lothar Franz Kind
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lothar Franz Kind
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005156320, Registre du commerce Soleure, (241)
MUGA Services GmbH, in Riedholz, CHE-431.414.925, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattin, Jean-Claude, von Les Bois, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambande Llados, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Múgica Urquizu, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Riedholz, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kind, Lothar Franz, von Solothurn, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005013756, Registre du commerce Soleure, (241)
Attisholz Infra AG, in Riedholz, CHE-101.717.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626393).
Firma neu:
Attisholz Infra AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Gjert, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kind, Lothar, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bjorsnos, Espen Vagen, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3624305, Registre du commerce Soleure, (241)
Attisholz Infra AG, in Riedholz, CHE-101.717.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, Publ. 3390643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Urs, von Meiringen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Hans, schwedischer Staatsangehöriger, in Widen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kind, Lothar, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].