Renseignements sur Christoph Martin Killias
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Martin Killias
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3698155, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Heimatschutz SHS, in Zürich, CHE-106.422.363, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127621).
Statutenänderung:
24.06.2017.
Zweck neu:
Der SHS betrachtet alle Aspekte des Bauens und der Landschaftsgestaltung als kulturelle Handlungen von öffentlichem Interesse. Er verfolgt seine Ziele in allen Regionen der Schweiz und setzt sich ein für den Schutz, die Pflege und die angemessene Nutzung von Baudenkmälern, Ortsbildern, Kulturlandschaften sowie anderen kultur- und naturhistorischen Zeugnissen;
eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Raumordnung und Siedlungsentwicklung;
die sorgfältige Planung, Gestaltung und Umsetzung von Bauten, Anlagen und weiteren raumwirksamen Tätigkeiten;
zielverwandte Bestrebungen im Bereich des Landschafts, Natur- und Umweltschutzes und der Denkmalpflege;
einen schonenden Umgang mit Ressourcen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen der öffentlichen Hand, Spenden, Produkteverkäufe und Dienstleistungen, Schenkungen, Vermächtnisse und Vermögenserträge. [bisher: Mittel: Jährliche Mitgliederbeiträge, Zuwendungen der öffentlichen Hand, Erträgnisse von Sammlungen, Aktionen und Dienstleistungen, Schenkungen und Vermächtnisse sowie Vermögenserträge.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Killias, Christoph Martin, von Chur, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biéler, Philippe, von Préverenges und Genève, in Maracon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Julie, von Genève, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vulliet, Julie].
Numéro de publication: 1914217, Registre du commerce Grisons, (350)
Hotel Kistenpass AG, in Breil/Brigels, CHE-101.105.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Killias, Christoph Martin, von Chur und Zürich, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6950956, Registre du commerce Grisons, (350)
Hotel Kistenpass AG, in Breil/Brigels, CH-350.3.003.288-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 9, Publ. 5282204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Killias, Christoph Martin, von Chur und Zürich, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Killias, Christoph Martin, in Bercher].