Renseignements sur Ismail Kilic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ismail Kilic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004472250, Registre du commerce Zurich, (20)
Türkisch-Islamischen Kulturverein Mevlana Moschee, in Bachenbülach, CHE-307.656.574, Verein (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eraslan, Mustafa, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilhan, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simsek, Betül, von Freienstein-Teufen, in Rorbas, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gündüz, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Özdemir, Sezer, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Akkas, Halil, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albayrak, Fatih, von Höri, in Höri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albayrak, Turgut, von Höri, in Höri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilic, Ismail, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sipahioglu, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Özdemir, Tülay, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3463464, Registre du commerce Zurich, (20)
Malergroup GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.504-9, Maler- und Tapezierarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 31.03.2000, S. 2165).
Statutenänderung:
28.06.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilic, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Registre du commerce Zurich, (20)
Malergroup GmbH, in Z ü r i c h, Fabrikstrasse 12, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2000.
Zweck:
Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten aller Art;
kann sich an ähnlichen und anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundstücke kaufen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Celik, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Kilic, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.