Renseignements sur Angela Kilchör
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Angela Kilchör
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006091183, Registre du commerce Zurich, (20)
TOTAG AG, in Stäfa, CHE-101.934.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, S.0, Publ. 2786213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilchör, Angela, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Conrad, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2780541, Registre du commerce Zurich, (20)
NCK Engineering AG, in Wetzikon ZH, CHE-343.936.443, Neubühlstrasse 25, 8623 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Berechnung, Planung und den Bau von Energie und Kommunikationsnetzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kilchör, Micha, von Gurmels, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Frank, Roman, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchör, Angela, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3525272, Registre du commerce Zurich, (20)
Totag AG, bisher in Zürich, CH-020.3.926.461-6, Vermögensverwaltungen, Übernahme von Vertretungen sowie Wahrung wirtschaftlicher Interessen durch Treuhandfunktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 26, Publ. 2574134).
Statutenänderung:
10.07.2006.
Firma neu:
TOTAG AG.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
c/o Argo Consilium AG, Kronenstrasse 9, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Revisionsbüro Hans-Ruedi Eggenberger, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Chur, Revisionsstelle;
Baumann, Max R., von Attelwil, in Bubikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Andreas, von Meilen, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Eigenmann, Stefan, von Waldkirch, in Willisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kilchör, Angela, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eigenmann, Angela, von Waldkirch];
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.